Renseignements sur DCI SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DCI SA
- DCI SA avec son siège à Grand-Lancy est une Société anonyme du domaine «Conseil juridique». DCI SA est actif.
- DCI SA a 5 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.01.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-104.872.169.
- Dans l'IPI, 2 marques ou demandes de marques ont été déposées par l'entreprise DCI SA.
- Entreprises avec la même adresse: Baechler Teinturiers SA, MESSERLI FACILITIES SA, Messerli Services SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Christel Gallay Caudet,
Jean-Paul Mathoulin,
Agnès Boblet Saury,
Olivier Boccara,
Etienne Pierre Jean Hamoir
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.10.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lancy
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.985.998-5
IDE/TVA
CHE-104.872.169
Secteur
Conseil juridique
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Détention et gestion, sur le plan international, de droits de propriété intellectuelle, notamment de licences et franchises, dans les domaines du pressing et du nettoyage en particulier.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 13.12.2019 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 22.12.2014 | 12.12.2019 | |
Deloitte SA | Genève | 12.11.2012 | 21.12.2014 | |
Constantin Suisse SA | Genève | 10.04.2006 | 11.11.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
26.03.2024 | actif | 02282/2024 | |
NETTECO | 24.06.2003 | radiée | 52119/2003 |
Dernières notifications FOSC pour DCI SA
Numéro de publication: HR02-1005935930, Registre du commerce Genève, (660)
DCI SA, à Lancy, CHE-104.872.169 (FOSC du 12.05.2023, p. 0/1005745611). Les pouvoirs de Delcroix Loïc Jean Christian sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Gallay Caudet Christel, de Plan-les-Ouates, à Meyrin, directrice.
Numéro de publication: HR02-1005745611, Registre du commerce Genève, (660)
DCI SA, à Lancy, CHE-104.872.169 (FOSC du 29.04.2022, p. 0/1005462031). Probst Nicolas Mario Albert n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Breuning épouse Roth Frederike sont radiés. Hamoir Etienne, de France, à Fribourg, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Mathoulin Jean-Paul, de France, à Annecy, FRA, directeur.
Numéro de publication: HR02-1005462031, Registre du commerce Genève, (660)
DCI SA, à Lancy, CHE-104.872.169 (FOSC du 24.02.2022, p. 0/1005414065). Hamoir Etienne n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.