Renseignements sur Baechler Teinturiers SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Baechler Teinturiers SA
- Baechler Teinturiers SA a son siège social à Grand-Lancy et est actif. Elle opère dans le domaine «Blanchisserie».
- Baechler Teinturiers SA a 7 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.01.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce GE avec l’IDI CHE-100.643.428.
- Entreprises avec la même adresse: DCI SA, MESSERLI FACILITIES SA, Messerli Services SA.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Christel Gallay Caudet,
Benjamin Lacoste,
Claus-Christian Knudsen,
Agnès Boblet Saury,
Jean-Paul Mathoulin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.09.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lancy
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.135.369-4
IDE/TVA
CHE-100.643.428
Secteur
Blanchisserie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Activités dans le domaine du nettoyage et de l'entretien des vêtements, textiles et tapis, ainsi que vente de produits dans le domaine du textile et de son entretien; prise et administration de participations à toutes sociétés.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 13.12.2019 |
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 18.12.2014 | 12.12.2019 | |
Deloitte SA | Genève | 30.11.2012 | 17.12.2014 | |
Constantin Suisse SA | Genève | 19.07.2007 | 29.11.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dombac S.A.
- Dombac SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Baechler Teinturiers SA
Numéro de publication: HR02-1005935925, Registre du commerce Genève, (660)
Baechler Teinturiers SA, à Lancy, CHE-100.643.428 (FOSC du 12.05.2023, p. 0/1005745594). Les pouvoirs de Delcroix Loïc Jean Christian sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Gallay Caudet Christel, de Plan-les-Ouates, à Meyrin, directrice.
Numéro de publication: HR02-1005745594, Registre du commerce Genève, (660)
Baechler Teinturiers SA, à Lancy, CHE-100.643.428 (FOSC du 19.05.2022, p. 0/1005478131). Probst Nicolas Mario Albert n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Breuning épouse Roth Frederike et Rohr Patrick sont radiés. Hamoir Etienne, de France, à Fribourg, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Knudsen Claus-Christian, du Danemark, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, FRA, et Lacoste Benjamin, de France, à Neuilly-sur-Seine, FRA, directeurs.
Numéro de publication: HR02-1005478131, Registre du commerce Genève, (660)
Baechler Teinturiers SA, à Lancy, CHE-100.643.428 (FOSC du 24.02.2022, p. 0/1005414057). Hamoir Etienne Pierre Jean n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.