Renseignements sur Datarec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Datarec AG
- Datarec AG à Bern est une Société anonyme du domaine «Recycling». Datarec AG est actif.
- La direction de l’entreprise Datarec AG est composée de 11 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 20.08.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-106.096.068.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Balmelli-Immob AG, Papirec SA Zweigniederlassung Bern.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marina Yolanda Jacqueline Balmelli,
Roger Blesi,
Markus Scheck,
Dario Balmelli,
Urs Schenker
les plus récents personnes habilitée à signer
Marina Yolanda Jacqueline Balmelli,
Roger Blesi,
Heidi Judith Znaidi,
Thomas Stephan Rieder,
Vincent Gremion
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.03.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.013.077-4
IDE/TVA
CHE-106.096.068
Secteur
Recycling
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt, im Auftrag von Kunden und unter Geheimniswahrung Datenträger zu vernichten und der Wiederverwertung zuzuführen. Sie kann alle für die Verfolgung dieses Zweckes sinnvollen Tätigkeiten ausüben und u.a. auch Liegenschaften erwerben und Tochterunternehmungen gründen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Datarec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006110042, Registre du commerce Berne, (36)
Datarec AG, in Bern, CHE-106.096.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Jürg, von Lengnau (AG), in Roggwil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmelli, Marina, von Paradiso, in Ependes FR (Bois-d'Amont), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blesi, Roger, von Glarus Süd, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates].
Numéro de publication: HR02-1005935078, Registre du commerce Berne, (36)
Datarec AG, in Bern, CHE-106.096.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spreng, Jürg, von Graben, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Christoph, von Rohrbach, in Limpach (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005804130, Registre du commerce Berne, (36)
Datarec AG, in Bern, CHE-106.096.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687827).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Thomas, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gremion, Vincent, von Haut-Intyamon, in Bulle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates];
Znaidi, Heidi Judith, von Sarnen, in Echichens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.