Renseignements sur DASISWAS GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DASISWAS GmbH
- DASISWAS GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Biel/Bienne.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 29.12.2000.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.01.2012. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.651.726.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.12.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.4.012.731-7
IDE/TVA
CHE-101.651.726
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Erstellung und Verkauf von Wohn- und Geschäftsüberbauungen sowie Erbringung aller architektonischen Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DASISWAS GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6526292, Registre du commerce Berne, (36)
DASISWAS GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.012.731-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 4, Publ. 5780126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragaz, Silvio, von Tamins, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Matti, Ragaz Hitz Architekten AG, in Köniz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leicht, Jürg, von Salvenach, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5780126, Registre du commerce Berne, (36)
DASISWAS GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.012.731-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 3, Publ. 3366468).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Zweck neu:
Planung, Erstellung und Verkauf von Wohn- und Geschäftsüberbauungen sowie Erbringung aller architektonischen Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leicht, Jürg, von Salvenach, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Matti, Ragaz Hitz Architekten AG, in Köniz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 3366468, Registre du commerce Berne, (36)
DASISWAS GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.012.731-7, Planung, Erstellung und Verkauf von Wohn- und Geschäftsüberbauungen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2001, S. 127).
Domizil neu:
Bürenstrasse 14, 2504 Biel/Bienne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.