Renseignements sur DABSO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DABSO AG
- DABSO AG a son siège social à Lenzburg et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation».
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 27.04.1977.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 27.12.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-107.893.245.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Coaching & Training Daniel Meier, F. UHLMANN-EYRAUD AG, Kraljevic Consulting.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Chantal Ramel,
Jörg Brun,
Tobias Andreas Wirth,
Raphael Felix Weiss,
Hardy Robert Weiss
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.04.1977
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lenzburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.137.977-3
IDE/TVA
CHE-107.893.245
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertretung und Vermarktung von sowie Handel mit Waren im Bereich Lebensmittel und allen damit verwandten Bereichen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | <2004 | 13.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DABSO S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DABSO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005639117, Registre du commerce Argovie, (400)
DABSO AG, in Lenzburg, CHE-107.893.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Roland, von Entlebuch, in Eich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005595900, Registre du commerce Argovie, (400)
DABSO AG, in Lenzburg, CHE-107.893.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpy, Sarah, von Glarus, in Volketswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramel, Chantal, von Gretzenbach, in Gretzenbach, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005355725, Registre du commerce Argovie, (400)
DABSO AG, in Lenzburg, CHE-107.893.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebmann, Marcel, von Zürich, in Schaan (LI), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Jörg, von Glarus Nord, in Stäfa, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpy, Sarah, von Glarus, in Volketswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Tobias, von Seeberg, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.