Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur CORE Holding GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.2000
Radiation du registre du commerce
29.06.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.002.075-7
IDE/TVA
CHE-105.610.100
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, insbesondere Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 20.10.2010 | 28.06.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CORE Center for Outcomes Research GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CORE Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4325089, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
CORE Holding GmbH, in Basel, CHE-105.610.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317693). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die IQVIA Technology and Services AG, in Basel (CHE-109.435.511), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4317693, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
CORE Holding GmbH, in Basel, CHE-105.610.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561515).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CORE Center for Outcomes Research GmbH , in Basel (CHE-110.159.200 ), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2018 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 9'922'613.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'677'867.09 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IQVIA AG (CHE-106.920.201), in Cham, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: IMS AG (CH-170.3.004.653-9)];
Cossar, Sacha, von Luzern, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: von Littau].
Numéro de publication: 3561515, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
CORE Holding GmbH, in Basel, CHE-105.610.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2958669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thumann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heldt, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Hildisrieden];
Cossar, Sacha, von Littau, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gisler, Angela, von Spiringen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Adliswil].