Adresse
c/o Costa AG
Via da Bernina 4
7504 Pontresina
Renseignements sur CONICO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CONICO AG
- CONICO AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Pontresina.
- La direction de l’entreprise CONICO AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 01.10.1986.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 15.09.2022.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-100.678.154.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Costa AG, Hoch- und Tiefbau, KSC Investment GmbH.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Massimo Costa,
Dorothee Costa-Kapp,
Fabio Costa,
Dr. Sandro Costa
les plus récents personnes habilitée à signer
Massimo Costa,
Dorothee Costa-Kapp,
Fabio Costa,
Dr. Sandro Costa
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.10.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Pontresina
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.001.676-0
IDE/TVA
CHE-100.678.154
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an anderen Unternehmungen aller Art, Verwaltungen, Führung einer Generalunternehmung, Bauberatungen sowie Kauf und Verkauf von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
André Messerli, Treuhandbüro | St. Moritz | <2004 | 07.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Conico AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CONICO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005562325, Registre du commerce Grisons
CONICO AG, in Pontresina, CHE-100.678.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, S.0, Publ. 2447285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Costa, Massimo, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2447285, Registre du commerce Grisons, (350)
CONICO AG, in Pontresina, CHE-100.678.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956557).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Costa, Fabio, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 1956557, Registre du commerce Grisons, (350)
CONICO AG, in Pontresina, CHE-100.678.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, Publ. 6450496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Costa, Arturo, von Pontresina und Poschiavo, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Costa-Kapp, Dorothee, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Costa, Fabio, von Pontresina, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Costa, Dr. Sandro, von Pontresina und Poschiavo, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.