Renseignements sur Concentric Lucerne AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Concentric Lucerne AG
- Concentric Lucerne AG à Luzern est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Concentric Lucerne AG est actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 27.03.2024.
- Concentric Lucerne AG est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-344.825.496.
- Il y a 32 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AC Stadelmann AG, Alpha Fruit-Trade S.A., Alpine Eagle S.A..
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.803.253-3
IDE/TVA
CHE-344.825.496
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Finanzierung und/oder Beteiligung von/an Gruppen- und anderweitig verbundenen Gesellschaften; Beteiligungen; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 01.02.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Concentric Lucerne Ltd.
- Concentric Lucerne SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Concentric Lucerne AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005995584, Registre du commerce Lucerne, (100)
Concentric Lucerne AG, in Luzern, CHE-344.825.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mader, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Markdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005310206, Registre du commerce Lucerne, (100)
Concentric Lucerne AG, in Luzern, CHE-344.825.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985903).
Domizil neu:
Hirschengraben 33b, 6003 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1004985903, Registre du commerce Lucerne, (100)
Concentric Lucerne AG, in Luzern, CHE-344.825.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bessant, David Thomas, britischer Staatsangehöriger, in Abberley (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Whitehouse, Marcus John, britischer Staatsangehöriger, in Wolverhampton (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mader, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Markdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.