Renseignements sur COMandENG GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de COMandENG GmbH
- COMandENG GmbH a son siège social à Kleinandelfingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 02.10.2008.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI COMandENG GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.04.2002
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kleinandelfingen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.024.886-7
IDE/TVA
CHE-109.505.212
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Installation, Inbetriebnahme und Unterhalt von Maschinen und Anlagen sowie Programmierung von Steuerungen und Erstellen von Dokumentationen; ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour COMandENG GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4674310, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 20, publizierten TR-Eintrag Nr. 26'156 vom 17.09.2008COMandENG GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.024.886-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 20, Publ. 4662170). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 15.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. .
Numéro de publication: 4662170, Registre du commerce Zurich, (20)
COMandENG GmbH, in Winterthur, CH-020.4.024.886-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2005, S. 21, Publ. 2936812).
Statutenänderung:
15.07.2008.
Sitz neu:
Kleinandelfingen.
Domizil neu:
Hauserstrasse 30, 8451 Kleinandelfingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Urs, von Rehetobel, in Kleinandelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Seuzach und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 2936812, Registre du commerce Zurich, (20)
COMandENG GmbH, in Winterthur, CH-020.4.024.886-7, Unterhalt von Maschinen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 18, Publ. 888222).
Statutenänderung:
8.07.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Werner, von Buchholterberg, in Weisslingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Urs, von Rehetobel, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.