Renseignements sur clever-bauen ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de clever-bauen ag
- clever-bauen ag est une Société anonyme basée à Grossdietwil. clever-bauen ag appartient au secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise clever-bauen ag qui a été fondée le 29.03.2017, se compose de 2 personnes.
- Le 12.10.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton LU sous l’IDI CHE-444.152.309.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grossdietwil
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.803.592-8
IDE/TVA
CHE-444.152.309
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung und Errichtung von Neubauten und Umbauten auf eigene oder fremde Rechnung; Kauf, Verkauf, Verpachtung, Beteiligung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken; Erbringung von Dienstleistungen als General- und Totalunternehmerin im Bau- und Immobiliensektor, sowie auf dem Gebiete der Baubranche; Beteiligung an Unternehmen aller Art; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour clever-bauen ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005858855, Registre du commerce Lucerne, (100)
clever-bauen ag, in Grossdietwil, CHE-444.152.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach-Alt, Judith, von Zell (LU) und Ufhusen, in Zell (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koffel, Bruno, von Altbüron, in Grossdietwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koffel, Luzia, von Pfaffnau und Altbüron, in Grossdietwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004664762, Registre du commerce Lucerne, (100)
clever-bauen ag, in Grossdietwil, CHE-444.152.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Stefan, von Zell (LU), in Zell (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach-Alt, Judith, von Zell (LU) und Ufhusen, in Zell (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3441077, Registre du commerce Lucerne, (100)
clever-bauen ag, in Grossdietwil, CHE-444.152.309, Dorfplatz 1, 6146 Grossdietwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2017.
Zweck:
Planung und Errichtung von Neubauten und Umbauten auf eigene oder fremde Rechnung;
Kauf, Verkauf, Verpachtung, Beteiligung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken;
Erbringung von Dienstleistungen als General- und Totalunternehmerin im Bau- und Immobiliensektor, sowie auf dem Gebiete der Baubranche;
Beteiligung an Unternehmen aller Art;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Koffel, Bruno, von Altbüron, in Grossdietwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Stefan, von Zell (LU), in Zell (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.