Renseignements sur Ches'Aivla (Suvretta) SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ches'Aivla (Suvretta) SA
- Ches'Aivla (Suvretta) SA a son siège social à St. Moritz et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 15.01.2007.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.02.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.374.858.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.01.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Moritz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.010.095-4
IDE/TVA
CHE-113.374.858
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung und die Veräusserung von Immobilien, deren Finanzierung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere auch Obligationsanliehen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Bernina AG | Poschiavo | 10.06.2021 | 01.02.2023 | |
Delnon Treuhand & Revisions GmbH | Zuoz | 19.01.2007 | 04.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ches'Aivla Suvretta SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ches'Aivla (Suvretta) SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005684817, Registre du commerce Grisons
Ches'Aivla (Suvretta) SA, in Samedan, CHE-113.374.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005668330).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
Via Marguns 46, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung und die Veräusserung von Immobilien, deren Finanzierung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere auch Obligationsanliehen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft Nr. 2114, Plan 51, Marguns, im Grundbuch St. Moritz, zum Preis von CHF 25'000'000.-- übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]
Numéro de publication: HR02-1005668330, Registre du commerce Grisons
Ches'Aivla (Suvretta) SA, in Samedan, CHE-113.374.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212741). Gemäss Erklärung vom 25.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nievergelt, Thomas, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PKF Bernina AG (CHE-393.631.170), in Poschiavo, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Formosa Ventura, Kenneth, maltesischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005212741, Registre du commerce Grisons
Ches'Aivla (Suvretta) SA, in Samedan, CHE-113.374.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663952). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Bernina AG (CHE-393.631.170), in Poschiavo, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.