Renseignements sur Charly Bessat S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Charly Bessat S.A.
- Charly Bessat S.A. est active dans le secteur «Serrurerie, forge et atelier» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à La Chaux-de-Fonds.
- Charly Bessat S.A. a été fondée le 14.08.2001.
- Le 18.02.2011, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.304.470.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.08.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.010.425-2
IDE/TVA
CHE-109.304.470
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But Personnalisez le but social en quelques clics.
exploitation d'un atelier de mécanique de précision; développement, fabrication et commercialisation de produits mécaniques et électroniques.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | 14.07.2004 | 17.02.2011 | |
ADM Audit S.A. | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 13.07.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bessat Charly SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Charly Bessat S.A.
Numéro de publication: 6040632, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Charly Bessat S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1010425-2 (FOSC du 22.06.2009, p. 18/5082818). Statuts modifiés le 09.02.2011 sur un point non soumis à publication.
Administration:
Bessat Charly, nommé président, et Bessat Frédéric, de Grandvaux, à La Chaux-de-Fonds, secrétaire, lesquels signent individuellement. 'Société Fiduciaire Vigilis S.A.' n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 09.02.2011, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 5082818, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Charly Bessat S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1010425-2 (FOSC du 14.07.2004, p. 9/2359326). Bessat Frédéric Yann n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Bessat Charly, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement.
Numéro de publication: 2359326, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Charly Bessat S.A., à La Chaux-de-Fonds, exploitation d'un atelier de mécanique de précision, etc. (FOSC du 20.08.2001, p. 6378). 'ADM Audit S.A.' n'est plus réviseur.
Réviseur:
'Société Fiduciaire Vigilis S.A.', à La Chaux-de-Fonds.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.