Renseignements sur CEON AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CEON AG
- CEON AG est une Société anonyme basée à Luzern. CEON AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 13.02.2018.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.06.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce LU avec l’IDI CHE-266.178.569.
- 2 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise CEON AG.
- À la même adresse comme CEON AG il sont inscrits 41 autres entreprises actives Cela comprend: A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.805.284-1
IDE/TVA
CHE-266.178.569
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, welche Dienstleistungen und damit verbundene Nebendienstleistungen erbringen, die mit dem Betrieb von Zahlungssystemen und der Ausgabe von E-Geld im Zusammenhang stehen; Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art; Übernahme von Vertretungen; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten sowie Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CEON Ltd
- CEON SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
26.08.2019 | actif | 03749/2019 | |
26.08.2019 | actif | 03750/2019 |
Dernières notifications FOSC pour CEON AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006064766, Registre du commerce Lucerne, (100)
CEON AG, in Luzern, CHE-266.178.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wild, Patrick, von Zürich, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005142040, Registre du commerce Lucerne, (100)
CEON AG, in Luzern, CHE-266.178.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633469).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numéro de publication: HR02-1004633469, Registre du commerce Lucerne, (100)
CEON AG, in Luzern, CHE-266.178.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Christophe Gabriel, von Lausanne, in Pully, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.