Adresse
c/o Orquidea Poueriet de los Santos Mercedes
Höhenstrasse Ost 75
4600 Olten
Renseignements sur Centro Misionero Internacional CMI Olten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Centro Misionero Internacional CMI Olten
- Centro Misionero Internacional CMI Olten de Olten est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- Centro Misionero Internacional CMI Olten a été fondée le 17.08.2017.
- Le 01.04.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SO est le suivant: CHE-206.954.382.
Direction (2)
les plus récents membres du comité
Orquidea Poueriet De los Santos Mercedes,
Hugo Fernando Quiroz Vinueza
les plus récents personnes habilitée à signer
Orquidea Poueriet De los Santos Mercedes,
Hugo Fernando Quiroz Vinueza
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.08.2017
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.6.015.692-7
IDE/TVA
CHE-206.954.382
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde unter gleichem Namen, weiter vertritt er die Gemeinde gegenüber Staat und weiterer Öffentlichkeit. Er befasst sich ausschliesslich mit weltlichen Angelegenheiten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Centro Misionero Internacional CMI Olten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004863735, Registre du commerce Soleure, (241)
Centro Misionero Internacional CMI Olten, in Olten, CHE-206.954.382, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707869).
Domizil neu:
bei Orquidea Poueriet de los Santos Mercedes, Höhenstrasse Ost 75, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer-Vieira Barboza, Luisete, von Trub, in Wangen bei Olten, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morel De Moser, Alicia Altagracia, dominikanische Staatsangehörige, in Olten, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Maria Clarice, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poueriet De los Santos Mercedes, Orquidea, von Flumenthal, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3707869, Registre du commerce Soleure, (241)
Centro Misionero Internacional CMI Olten, in Olten, CHE-206.954.382, bei Alicia Altagracia Morel De Moser, Reiserstrasse 73, 4600 Olten, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2017. 21.06.2017.
Zweck:
Betrieb einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde unter gleichem Namen, weiter vertritt er die Gemeinde gegenüber Staat und weiterer Öffentlichkeit. Er befasst sich ausschliesslich mit weltlichen Angelegenheiten.
Mittel:
Freiwillige Beiträge der Zehnten-Gabe und Opfer der Kirchenmitglieder und Besucher, Beiträge von Gönnern, Behörden usw., Erträge aus Sammlungen, Vermächtnissen und Schenkungen, Zinsen des Grundkapitals, Überschüsse aus Anlässen, Kongressen und Festanlässen, Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer-Vieira Barboza, Luisete, von Trub, in Wangen bei Olten, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morel De Moser, Alicia Altagracia, dominikanische Staatsangehörige, in Olten, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Maria Clarice, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.