Renseignements sur Castorea SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Castorea SA
- Castorea SA a son siège social à Luzern et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- L’entreprise a été fondée en 09.09.1976 et a 4 personnes à la direction.
- Le 23.11.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Castorea SA est le suivant : CHE-102.360.964.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Stephan Alexander Johann Segesser von Brunegg,
Franz Rudolf Stephan Segesser von Brunegg,
Ludwig Philipp Heinrich Segesser von Brunegg,
Franziska Botte-von Segesser
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Stephan Alexander Johann Segesser von Brunegg,
Franz Rudolf Stephan Segesser von Brunegg,
Ludwig Philipp Heinrich Segesser von Brunegg,
Franziska Botte-von Segesser
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.1976
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.005.195-8
IDE/TVA
CHE-102.360.964
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, deren Führung und Finanzierung sowie Bereitstellung von Infrastruktur; Fertigung von und Handel mit Waren aller Art; Erwerb von Grundeigentum.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Castorea SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005891904, Registre du commerce Lucerne, (100)
Castorea SA, in Luzern, CHE-102.360.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Segesser, Dr. Stephan, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Segesser von Brunegg, Franz, genannt Franz von Segesser, von Luzern, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005804179, Registre du commerce Lucerne, (100)
Castorea SA, in Luzern, CHE-102.360.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Segesser, Jeannette, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Segesser, Philipp, von Luzern, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segesser von Brunegg, Franz, genannt Franz von Segesser, von Luzern, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4314157, Registre du commerce Lucerne, (100)
Castorea SA, in Luzern, CHE-102.360.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, Publ. 4142538).
Statutenänderung:
20.06.2018.
Zweck neu:
Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, deren Führung und Finanzierung sowie Bereitstellung von Infrastruktur;
Fertigung von und Handel mit Waren aller Art;
Erwerb von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Segesser-Glutz von Blotzheim, Mathilde, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Segesser, Ludwig, von Luzern, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Segesser, Philipp, von Luzern, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.