Renseignements sur Castelberg Finanz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Castelberg Finanz AG
- Castelberg Finanz AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des sociétés de participation. Le siège social se trouve à Laax GR.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 28.04.2009.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-108.815.733.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.06.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Laax
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.001.196-9
IDE/TVA
CHE-108.815.733
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Firmen- und Anlageberatung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung sowie Finanzierung vom Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, bereitstellen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Handels- und Finanzgeschäften sowie tätigen von Treuhandgeschäften und damit zusammenhängende Dienstleistungen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und im übrigen alle Geschäfte abwickeln, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cathomas Treuhand AG | Ilanz/Glion | <2004 | 27.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Boutique Signina AG.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Castelberg Finanz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4993164, Registre du commerce Grisons, (350)
Castelberg Finanz AG, in Laax, CH-350.3.001.196-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2006, S. 8, Publ. 3645614). Die Gesellschaft ist nun ohne eingetragene Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3645614, Registre du commerce Grisons, (350)
Castelberg Finanz AG, in Laax, CH-350.3.001.196-9, Firmen- und Anlageberatung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung sowie Finanzierung vom Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, bereitstellen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2000, S. 6607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürbringer, Thomas, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castelberg, Hilarius, von Zillis-Reischen und Castrisch, in Zillis-Reischen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Grisons, (350)
Boutique Signina AG, in L a a x , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 279 vom 1.12.1981, S. 3784).
Statutenänderung:
14.06.1996.
Firma neu:
Castelberg Finanz AG.
Domizil neu:
Murschetg, 7032 Laax.
Zweck neu:
Firmen- und Anlageberatung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung sowie Finanzierung vom Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, bereitstellen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Handels- und Finanzgeschäften sowie tätigen von Treuhandgeschäften und damit zusammenhängende Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und im übrigen alle Geschäfte abwickeln, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 12.05.1978 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Philipp und Lucia Cathomen, in Falera, die in Laax gelegene und im Grundbuch eingetragene STW-Einheit, Grundbuchblatt 51'394, 32,9/1000 Miteigentum an der Liegenschaft Laax, Blatt 1'169, mit Sonderrecht an 69'00 m 2 Ladenfläche und 34'30 m 2 Lagerfläche des Einkaufszentrums "Val Signina" sowie 1/250 Miteigentum an Grundbuch Laax, Blatt 1.171 Garageplatz Nr. 16 zum Gesamtpreis von CHF 228 000 zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomen, Philipp, von Falera, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Cathomen, Lucia, von Falera, in Falera, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castelberg, Hilarius, von Zillis-Reischen und Castrisch, in Zillis-Reischen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fürbringer, Thomas, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.