Adresse
c/o Bernet & Lehner Treuhand AG
Bankstrasse 7
8750 Glarus
Renseignements sur Casavita-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Casavita-Stiftung
- Casavita-Stiftung a son siège social à Glarus et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- L’organisation a été fondée en 26.01.1974 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 16.10.2012.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Casavita-Stiftung est le suivant : CHE-109.766.712.
- À la même adresse comme Casavita-Stiftung il sont inscrits 6 autres entreprises actives Cela comprend: Attic-Bau AG, Bernet & Lehner Treuhand AG, Bovita-Stiftung.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.1974
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.7.002.724-6
IDE/TVA
CHE-109.766.712
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod; Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie Krankheit, Unfall, Invalidität und Arbeitslosigkeit. Die Stiftung kann auch Beiträge an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen erbringen, die für den gleichen Destinatärkreis die berufliche Vorsorge bezwecken. Aus dem Stiftungsvermögen dürfen ausser zu Vorsorgezwecken keine Leistungen entrichtet werden, zu denen die Firma verpflichtet ist oder die sie als Entgelt für geleistete Dienste üblicherweise entrichtet.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bonfida Treuhand AG | St. Gallen | 16.10.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Felix Lehner | Glarus | 08.01.2009 | 15.10.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Casavita Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Casavita-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6891614, Registre du commerce Glaris, (160)
Casavita-Stiftung, in Glarus, CH-160.7.002.724-6, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2009, S. 8, Publ. 4815612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard-Siem, Hans, von Winkel und Zürich, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard-Siem, Lien, von Winkel und Zürich, in Zürich, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix Lehner (CH-160.1.004.882-3), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bonfida Treuhand AG (CH-320.3.029.252-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4815612, Registre du commerce Glaris, (160)
Casavita-Stiftung, in Glarus, CH-160.7.002.724-6, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2004, S. 8, Publ. 2077070).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen (CH-320.8.061.496-5).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felix Lehner (CH-160.1.004.882-3), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2077070, Registre du commerce Glaris, (160)
Casavita-Stiftung, in Glarus, Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod usw., Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 11.04.2000, S. 2441).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Erich, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.