Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
Schiffmühlestrasse 8
5417 Untersiggenthal
Renseignements sur cargopack tägi ag
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.07.2004
Radiation du registre du commerce
05.07.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Untersiggenthal
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.025.629-3
IDE/TVA
CHE-111.746.452
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Unternehmung im Bereich Logistik, Verpackung und Spedition von Gütern; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errrichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 07.07.2004 | 04.07.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
20.09.1991 | radiée | 06852/1990 | |
20.09.1991 | radiée | 06853/1990 |
Dernières notifications FOSC pour cargopack tägi ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005512847, Registre du commerce Argovie, (400)
cargopack tägi ag, in Untersiggenthal, CHE-111.746.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498496).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die adlacum capital holding ag (neu:
cargopack group ag), in Untersiggenthal (CHE-115.941.395), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005498496, Registre du commerce Argovie, (400)
cargopack tägi ag, in Untersiggenthal, CHE-111.746.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Tobias, von Oberegg, in Künten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005139929, Registre du commerce Argovie, (400)
cargopack tägi ag, in Untersiggenthal, CHE-111.746.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pisano, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Roger, von Beromünster, in Beromünster, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breu, Tobias, von Oberegg, in Künten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Alois, von Wolfenschiessen, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].