Renseignements sur BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen
- BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Buttisholz.
- L’organisation a été fondée le 15.12.1984.
- Le 03.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'organisation est CHE-109.475.321.
- À la même adresse il existe 17 autres entreprises actives. Cela comprend: Allegro Transport AG, AO Immobilien AG, APLAFINIMO AG.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Josef Roos,
André Aregger,
Martin Renggli,
Michael Studer-Stadelmann,
Beat Rudolf Erni
les plus récents personnes habilitée à signer
Luzia Klemenjak-Furrer,
André Aregger,
Martin Renggli,
Flavia Fellmann,
Hans Aregger jun.
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.1984
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Buttisholz
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.004.288-7
IDE/TVA
CHE-109.475.321
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und der mit ihr wirtschaftlich oder finanziell verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 15.12.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trevus AG | Sursee | 15.09.2006 | 14.12.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006073978, Registre du commerce Lucerne, (100)
BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen, in Buttisholz, CHE-109.475.321, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Anton, von Kriens, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glauser-Lipp, Stefanie, von Wolhusen, in Menznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, André, von Romoos, in Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ufhusen];
Roos, Josef, von Willisau und Romoos, in Entlebuch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klemenjak-Furrer, Luzia, von Buttisholz, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005795593, Registre du commerce Lucerne, (100)
BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen, in Buttisholz, CHE-109.475.321, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann-Portmann, Nathalie, von Wolhusen, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Sabrina, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser-Lipp, Stefanie, von Wolhusen, in Menznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005357502, Registre du commerce Lucerne, (100)
BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen, in Buttisholz, CHE-109.475.321, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevus AG (CHE-106.377.975), in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.