Renseignements sur Bryano Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bryano Sàrl
- Bryano Sàrl a son siège social à Vallorbe et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de détail de carburant (stations-service)».
- La direction de l’entreprise Bryano Sàrl qui a été fondée le 03.04.1995, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.01.2019. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Bryano Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-103.375.365.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.1995
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vallorbe
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.173.564-6
IDE/TVA
CHE-103.375.365
Secteur
Commerce de détail de carburant (stations-service)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'une station-service avec boutique, épicerie, bar à café, bureau de change et installations de lavage de véhicules (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bryano Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004538495, Registre du commerce Vaud, (550)
Bryano S.à r.l., à Vallorbe, CHE-103.375.365 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 19 décembre 2018.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'une station-service avec boutique, épicerie, bar à café, bureau de change et installations de lavage de véhicules (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par lettre ou par courriel. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100. Magnenat Yvan et Magnenat Carine ont maintenant respectivement 190 et 10 parts de CHF 100. Augmentation du capital social par compensation de créances de CHF 100'000;
en contrepartie, il est remis 1'000 parts de CHF 100.
Nouveau capital social:
CHF 120'000, divisé en 1'200 parts sociales de CHF 100. Magnenat Yvan et Magnenat Carine ont maintenant respectivement 1'140 et 60 parts de CHF 100. Magnenat Yvan, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 1'140 parts de CHF 100 par 600 parts à Dumez Jean-Guillaume, de France, à Vallorbe, nouvel associé-gérant président avec signature individuelle, titulaire de 600 parts de CHF 100, et par 540 parts à Martin Sophie, de Froideville, à Vallorbe, et Magnenat Carine, qui n'est plus associée, cède ses 60 parts de CHF 100 à Martin Sophie, nouvelle associée-gérante avec signature individuelle, titulaire de 600 parts de CHF 100.
Numéro de publication: 5201530, Registre du commerce Vaud, (550)
Bryano S.à r.l., à Vallorbe, CH-550-0173564-6, toute prestation de services, d'activités de conseil, d'administration et de gestion d'entreprises (FOSC du 25.02.1999, p. 1299). Selon déclaration du gérant du 29 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Registre du commerce Vaud, (550)
Bryano S. à r.l., à V a l l o r b e, prestations de services, conseil, administration et gestion d'entreprises (FOSC du 13.04.1995, p. 2058). Nouvelle adresse rue des Eterpaz 4.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.