Renseignements sur Brunner Landesprodukte AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Brunner Landesprodukte AG
- Brunner Landesprodukte AG est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Aesch LU.
- Brunner Landesprodukte AG a été fondée le 07.08.1981.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.06.2016. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce LU avec l’IDI CHE-108.008.572.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.08.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aesch (LU)
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.008.147-7
IDE/TVA
CHE-108.008.572
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Landesprodukten; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Verwaltung von Immobilien; Abschluss von Baurechtsverträgen oder Mietverträgen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 30.07.2010 | 26.05.2013 | |
Gewerbe-Treuhand AG | Hochdorf | <2004 | 29.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Mefoplex AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Brunner Landesprodukte AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2913893, Registre du commerce Lucerne, (100)
Mefoplex AG, in Aesch (LU), CHE-108.008.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2511893).
Statutenänderung:
15.06.2016.
Firma neu:
Brunner Landesprodukte AG.
Domizil neu:
Hauptstrasse 23, 6287 Aesch LU.
Zweck neu:
Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Landesprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Verwaltung von Immobilien;
Abschluss von Baurechtsverträgen oder Mietverträgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Thomas, von Hitzkirch, in Aesch (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Elmiger, Maria, genannt Mariette, von Aesch (LU) und Knutwil, in Aesch (LU), mit Einzelunterschrift;
Brunner, Edith, von Aesch (LU) und Knutwil, in Aesch (LU), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2511893, Registre du commerce Lucerne, (100)
Mefoplex AG, in Aesch LU, CHE-108.008.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7201756).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Edith, von Aesch LU und Knutwil, in Aesch LU, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7201756, Registre du commerce Lucerne, (100)
Mefoplex AG, in Aesch LU, CH-100.3.008.147-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 10, Publ. 5752028).
Statutenänderung:
21.05.2013.
Zweck neu:
Bearbeitung und Verkauf von Kunststoffen, Bautenschutz und Kunststoffbeschichtungen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen;
Handel mit Produkten aller Art;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Uebernahmevertrag vom 24.07.1981 und Bilanz per 30.06.1981 übernahm die Gesellschaft von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Udo Kick', in Aesch LU, alle Aktiven von CHF 131'238.25 und alle Passiven von CHF 95'238.25. Vom Aktivenüberschuss und Uebernahmepreis von CHF 36'000.-- wurden CHF 24'000.-- ans Grundkapital angerechnet.].[gestrichen: Ferner übernahm die Gesellschaft gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.07.1981 von der Einzelfirma 'Edi Brunner', in Aesch LU, zwei Drehbänke sowie je eine Schleifmaschine, Schleuder, Fräsmaschine und Kantenbrechmaschine im Werte und zum Preise von CHF 25'000.--, welcher Betrag voll ans Grundkapital angerechnet wurde. CHF 1'000.-- wurden bar einbezahlt.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisons AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.