Renseignements sur Brun Dubach Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Brun Dubach Partner AG
- Brun Dubach Partner AG a son siège social à Ruswil, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée le 23.09.2002.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.02.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce LU avec l’IDI CHE-109.909.868.
- Entreprises avec la même adresse comme Brun Dubach Partner AG: Dubach Architektur & Immobilien AG, Rottal Pizza Kebap Üste.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.09.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ruswil
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.026.322-4
IDE/TVA
CHE-109.909.868
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Architekturbüros; Kauf, Halten, Erstellen und Ausführen von Bauten und Anlagen sowie deren Vermietung und Verkauf; Handel mit Grundstücken; Halten von Beteiligungsrechten an anderen Gesellschaften; Erwerb, Bebauung, Belastung, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Gewährung von Darlehen; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Limacher Treuhand AG | Neuenkirch | 26.05.2005 | 15.01.2009 | |
Ottiger Treuhand und Unternehmensberatung AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 25.05.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Brun Dubach Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005673947, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brun Dubach Partner AG, in Ruswil, CHE-109.909.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S.11, Publ. 4830194).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Stefan, von Ruswil, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten [bisher: in Risch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 4830194, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brun Dubach Partner AG, in Ruswil, CH-100.3.026.322-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2007, S. 8, Publ. 4052604).
Statutenänderung:
18.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher Treuhand AG, in Neuenkirch, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4052604, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brun Dubach Partner AG, in Ruswil, CH-100.3.026.322-4, Betrieb eines Architekturbüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2005, S. 9, Publ. 2853134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Hansruedi, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Stefan, von Ruswil, in Risch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.