Adresse
Avenue Charles-Naine 45
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur BreTech Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BreTech Sàrl
- BreTech Sàrl avec son siège à La Chaux-de-Fonds est une Société à responsabilité limitée du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». BreTech Sàrl est actif.
- L’entreprise a été fondée en 12.05.2004 et a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 08.12.2014. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce NE avec l’IDI CHE-111.652.472.
- À la même adresse comme BreTech Sàrl il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: CED Distribution SA, The West Gents Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.05.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.097.050-5
IDE/TVA
CHE-111.652.472
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un bureau technique mécanique, étude et construction de machines et dispositifs mécaniques, industrialisation et automation, achat et vente de matériel technique.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BreTech Sàrl
Numéro de publication: 1865399, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
BreTech Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, CHE-111.652.472 (FOSC du 25.04.2014, p. 0/1470275). Houriet Danielle et Houriet Pierre-André ne sont plus associés ni gérants;
leurs pouvoirs sont radiés et leurs parts sociales respectives de CHF 10'000 ont été cédées à 'BreTech Holding Sàrl' (CHE-497.684.214), à La Chaux-de-Fonds, nouvelle associée avec 2 parts sociales de CHF 10'000. Houriet Sylvain, de Saint-Imier, à Val-de-Ruz est gérant unique avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1470275, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
BreTech Sàrl, Les Brenets, CHE-111.652.472 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). L'inscription N° 1200 du 12.05.2004 (FOSC du 18.05.2004, p. 11) est complétée en ce sens que le mode de communications aux associés est: par écrit.
Nouveau siège:
La Chaux-de-Fonds, avenue Charles-Naine 45, 2300 La Chaux-de-Fonds. Statuts modifiés le 17.04.2014. Houriet Danielle et Houriet Pierre-André sont maintenant domiciliés à Savièse.
Numéro de publication: 5545180, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
BreTech Sàrl, Les Brenets, CH-645-4097050-5 (FOSC du 18.05.2004, p. 11/2267152). Houriet Pierre-André, gérant, nommé président, continue de signer individuellement. Selon déclaration du 11.12.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.