Renseignements sur Bio Käserei Prättigau Genossenschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bio Käserei Prättigau Genossenschaft
- Bio Käserei Prättigau Genossenschaft avec son siège à Pragg-Jenaz est actif. Bio Käserei Prättigau Genossenschaft est active dans le domaine «Production des comestibles».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.12.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-170.668.304.
Direction (4)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Rolf Hug,
Johann Jakob Luzi,
Ladina Lötscher-Tarnutzer,
Martin Büchi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.06.2011
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Jenaz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.5.000.893-9
IDE/TVA
CHE-170.668.304
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitglieder die Förderung der Bio-Bergmilchproduktion im Einzugsgebiet (Ziegen-, Schaf- und Kuhmilch); die Produktion und der Verkauf von qualitativ hochstehenden Milchprodukten und Käsespezialitäten; für die Mitglieder mittelfristig die grösstmögliche Wertschöpfung aus den Bio-Bergmilchprodukten zu erwirtschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bio Spezialitäten Käserei Prättigau Genossenschaft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bio Käserei Prättigau Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005904076, Registre du commerce Grisons
Bio Käserei Prättigau Genossenschaft, in Jenaz, CHE-170.668.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caprez, Christoph Reto, von Chur, in Malans, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005721851, Registre du commerce Grisons
Bio Käserei Prättigau Genossenschaft, in Jenaz, CHE-170.668.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004483219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfanner, Marco Peter, von Val Müstair, in Grüsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Simone, von Sargans, in Schiers, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luzi, Johann Jakob, genannt Hans, von Jenaz, in Jenaz, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Rolf, von Untervaz, in Untervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Christoph Reto, von Chur, in Malans, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004483219, Registre du commerce Grisons, (350)
Bio Käserei Prättigau Genossenschaft, in Jenaz, CHE-170.668.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfanner, Marco Peter, von Val Müstair, in Grüsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Simone, von Sargans, in Schiers, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lötscher-Tarnutzer, Ladina, von Luzein, in Luzein, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.