Renseignements sur Martin Büchi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Büchi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Büchi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3966517, Registre du commerce Grisons, (350)
Bio Käserei Prättigau Genossenschaft, in Jenaz, CHE-170.668.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3082543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviezel, Doris, von Fläsch, in Mundaun, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broder, Simone, von Sargans, in Schiers, Vizepräsidentin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Büchi, Martin, von Elgg, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Lötscher-Tarnutzer, Ladina, von Luzein, in Luzein, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lötscher, Ladina, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2002435, Registre du commerce Grisons, (350)
Bio Spezialitäten Käserei Prättigau Genossenschaft, in Jenaz, CHE-170.668.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123824).
Statutenänderung:
04.09.2014.
Domizil neu:
c/o Markus Racine, Bahnhofstrasse 10, 7231 Pragg-Jenaz.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Nachschusspflicht der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walli, Mia, von Fideris, in Fideris, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Martin, von Elgg, in Davos Wolfgang (Davos), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Caviezel, Doris, von Fläsch, in Surcuolm (Mundaun), Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Furger, Marisa, von Vals, in Landquart, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathis, Christian, von Jenaz, in Jenaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 7069724, Registre du commerce Grisons, (350)
Bio Spezialitäten Käserei Prättigau Genossenschaft, in Jenaz, CH-350.5.000.893-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6206792).
Statutenänderung:
12.04.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luzi, Johann Jakob genannt Hans, von Jenaz, in Jenaz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Martin, von Elgg, in Davos Wolfgang (Davos), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Mathis, Christian, von Jenaz, in Jenaz, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.