Renseignements sur BieneTech AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BieneTech AG
- BieneTech AG est une Société anonyme basée à Altdorf UR. BieneTech AG appartient au secteur «Services pour les banques et instituts de crédit» et est actuellement actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.10.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce UR est le suivant: CHE-194.082.750.
- AB Kommerz AG, Agro Finance AG, ANNMAR YACHTS AG ont la même adresse comme BieneTech AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.04.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altdorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.3.000.387-2
IDE/TVA
CHE-194.082.750
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Schürfen (mining) von Kryptowährungen und die Erbrignung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kalt Wirtschaftsprüfungen GmbH | Cham | 04.05.2021 | 26.10.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BieneTech AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005870564, Registre du commerce Uri, (120)
BieneTech AG, in Altdorf (UR), CHE-194.082.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168062). Gemäss Erklärung vom 23.10.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt Wirtschaftsprüfungen GmbH (CHE-169.025.565), in Cham, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005168062, Registre du commerce Uri, (120)
BieneTech AG, in Altdorf (UR), CHE-194.082.750, Schiesshüttenweg 6, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Schürfen (mining) von Kryptowährungen und die Erbrignung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 28.04.2021 2.5 Bitcoin BTC, wofür 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Herger, Danilo, von Spiringen, in Bürglen (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kalt Wirtschaftsprüfungen GmbH (CHE-169.025.565), in Cham, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.