Renseignements sur Belux AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Belux AG
- Belux AG a son siège social à Möriken AG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication d’appareils ménagers».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.10.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-102.034.430.
- Toutes les informations sur les 5 marques déposées par l'entreprise Belux AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Pablo Abelenda Caamaño,
Ben Vaessen,
Werner Van Rethy,
Kurt Moser
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.03.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Möriken-Wildegg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.001.410-4
IDE/TVA
CHE-102.034.430
Secteur
Fabrication d’appareils ménagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation von sowie Handel mit Beleuchtungskörpern aller Art, Kleinmöbel und Metallwaren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 16.01.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 13.03.2017 | 15.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
LIFTO | 27.04.2007 | actif | 50140/2007 |
BELUX | 24.06.1997 | actif | 01303/1997 |
Dernières notifications FOSC pour Belux AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005310632, Registre du commerce Argovie, (400)
Belux AG, in Möriken-Wildegg, CHE-102.034.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abelenda Caamano, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005298341, Registre du commerce Argovie, (400)
Belux AG, in Möriken-Wildegg, CHE-102.034.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubi, Thomas, von Zürich, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4339317, Registre du commerce Argovie, (400)
Belux AG, in Möriken-Wildegg, CHE-102.034.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3993113).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Belux IP AG, in Möriken-Wildegg (CHE-113.477.412), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 251'803.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 335'823.19, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 84'019.97, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.