Renseignements sur BCO SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BCO SA
- BCO SA est active dans le secteur «Bâtiments général» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Crissier.
- La direction de l’entreprise BCO SA qui a été fondée le 23.02.2011, se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.05.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-248.942.551.
- Authentique Sàrl, BCO Holding SA, Studios PHD SA ont la même adresse comme BCO SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Anne Giraldi,
Magali Donnet,
Romain Clamens,
Thomas Mettra,
Felipe González Albarrán
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.02.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Crissier
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.085.661-0
IDE/TVA
CHE-248.942.551
CHE-116.319.979 TVA
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'établissement de projets, planification et réalisation de constructions de tout genre en qualité d'entreprise totale ou entreprise générale (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 01.03.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Boas Construction SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BCO SA
Numéro de publication: HR02-1005738866, Registre du commerce Vaud, (550)
BCO SA, à Crissier, CHE-248.942.551 (FOSC du 14.10.2021, p. 0/1005312662).
Nouvelle adresse:
Rue des Alpes 62, 1023 Crissier.
Numéro de publication: HR02-1005312662, Registre du commerce Vaud, (550)
BCO SA, à Crissier, CHE-248.942.551 (FOSC du 16.12.2020, p. 0/1005049569). Procuration collective à deux est conférée à Donnet Magali, de Troistorrents, à Echichens, et Giraldi Anne, de Anniviers, à Etoy. Procuration collective à deux, pas entre eux, est conférée à Mettra Thomas, de France, à Maison-du-Bois-Lièvremont (France), et Clamens Romain, de France, à Mont-sur-Rolle.
Numéro de publication: HR02-1005049569, Registre du commerce Vaud, (550)
Boas Construction SA, à Crissier, CHE-248.942.551 (FOSC du 19.06.2017, p. 0/3588181). Statuts modifiés le 1 décembre 2020.
Nouvelle raison de commerce:
BCO SA.
Nouveau but:
la société a pour but l'établissement de projets, planification et réalisation de constructions de tout genre en qualité d'entreprise totale ou entreprise générale (pour but complet cf. statuts). Russi Bernard n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. González Albarrán Felipe, maintenant à Saint-Sulpice (VD), lequel n'est plus directeur, est nommé administrateur et signe désormais individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.