Renseignements sur BCO Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BCO Holding SA
- BCO Holding SA est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Crissier.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 26.11.2020.
- Le 30.10.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- BCO Holding SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-264.014.997.
- À la même adresse comme BCO Holding SA il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: Authentique Sàrl, BCO SA, Studios PHD SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.11.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Crissier
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.193.398-4
IDE/TVA
CHE-264.014.997
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la prise et la détention de participations à toutes entreprises de toute forme juridique, déployant toutes formes d'activités en tous domaines, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BCO Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005872178, Registre du commerce Vaud, (550)
BCO Holding SA, à Aubonne, CHE-264.014.997 (FOSC du 20.04.2021, p. 0/1005154297). Statuts modifiés le 06.09.2023. Siège transféré à Crissier.
Nouvelle adresse:
Rue des Alpes 62, 1023 Crissier.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Numéro de publication: HR02-1005154297, Registre du commerce Vaud, (550)
BCO Holding SA, à Aubonne, CHE-264.014.997 (FOSC du 01.12.2020, p. 0/1005036285). Statuts modifiés le 30.03.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 450'000, divisé en 45'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numéro de publication: HR01-1005036285, Registre du commerce Vaud, (550)
BCO Holding SA, à Aubonne, Place de l'Ancienne Gare 1, 1170 Aubonne, CHE-264.014.997. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
19 novembre 2020.
But:
la société a pour but la prise et la détention de participations à toutes entreprises de toute forme juridique, déployant toutes formes d'activités en tous domaines, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 20'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par publication dans la FOSC ou par lettre recommandée.
Administration:
González Albarrán Felipe, d'Espagne, à Saint-Sulpice (VD), avec signature individuelle. Selon déclaration du 19 novembre 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.