Renseignements sur Bat-Mann Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bat-Mann Holding SA
- Bat-Mann Holding SA de Bulle est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 03.12.2013.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 31.03.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-260.986.631.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Bat-Mann Constructeur Intégral SA, BAT-MANN Constructions SA, NeoScope SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Patrick Antoine Savoy,
Steve Bulgarelli,
Pierre-Olivier Lettry,
Antoine Ackermann,
Michael Willimann
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrick Antoine Savoy,
Steve Bulgarelli,
Pierre-Olivier Lettry,
Antoine Ackermann,
Michael Willimann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.554.206-4
IDE/TVA
CHE-260.986.631
CHE-471.167.785 TVA
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prise de participations, notamment dans des sociétés actives dans le domaine de la construction (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 31.03.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bat-Mann Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005714274, Registre du commerce Fribourg, (217)
Bat-Mann Holding SA, à Bulle, CHE-260.986.631 (FOSC du 31.08.2022, p. 0/1005551305).
Nouvelles personnes inscrites:
Savoy Patrick Antoine, d'Attalens, à Remaufens, administrateur, signature collective à deux;
Fidutrust Revision SA (CHE-100.437.509), à Fribourg, organe de révision. La clause de renonciation au contrôle restreint du 29.11.2013 est abrogée.
Numéro de publication: HR02-1005551305, Registre du commerce Fribourg, (217)
Bat-Mann Holding SA, à Bulle, CHE-260.986.631 (FOSC du 03.11.2021, p. 0/1005325976).
Personne radiée:
Romanens Jean Louis Emile, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Lettry Pierre-Olivier, administrateur, signature collective à deux, maintenant à Val-d'Illiez, désormais administrateur, président, signature collective à deux;
Ackermann Antoine, administrateur, président, signature collective à deux, désormais administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Bulgarelli Steve, de Corbières, à Morlon, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005325976, Registre du commerce Fribourg, (217)
Bat-Mann Holding SA, à Bulle, CHE-260.986.631 (FOSC du 18.02.2021, p. 0/1005104341).
Nouvelle personne inscrite:
Willimann Michael, de Sursee, à Saint-Aubin FR, administrateur, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.