Renseignements sur Balmer AG Subingen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Balmer AG Subingen
- Balmer AG Subingen est active dans le secteur «Fabrication et transformation des produits du bois» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Subingen.
- La direction de l’entreprise Balmer AG Subingen est composée de 3 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 28.12.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-110.179.148.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Balag AG, Balag Holding GmbH, TSchlup Holding AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.08.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Subingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.003.392-1
IDE/TVA
CHE-110.179.148
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Schreinerei sowie Fenster- und Küchenbau. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 26.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Balmer AG Subingen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005369755, Registre du commerce Soleure, (241)
Balmer AG Subingen, in Subingen, CHE-110.179.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257720).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "BASU Holding AG", in Subingen (CHE-114.736.071), gemäss Fusionsvertrag vom 16.12.2021 und Bilanz per 31.07.2021. Aktiven von CHF 1'330'941.17, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'471.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Marianna, von Bettlach, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Balmer, Roland, von Laupen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Thomas, von Rapperswil (BE), in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Joss, Martin, von Deitingen, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005257720, Registre du commerce Soleure, (241)
Balmer AG Subingen, in Subingen, CHE-110.179.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316285).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.05.2021 um CHF 140'000.00 werden 140 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.07.2021 festgestellt.
Numéro de publication: SR05-0000003205, Registre du commerce Soleure
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 12.05.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 10.05.2021, 11.05.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 10.05.2024 Meldungsnummer: Publizierende Stelle lic. iur. Walter Keller - Rechtsanwalt und Notar, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Balmer AG Subingen
Kontaktstelle: Dr. Raoul Stampfli, Rechtsanwalt und Notar Rötistrasse 22
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.