Martin Joss
domicilié à Schnottwil, de Deitingen Mandats actifs: Balmer AG Subingen, Balag AG et plus Connecté à: Thomas Schlup, Franziska Müller, Marianna Joss et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Joss" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Joss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Joss" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Joss".
|
|
Martin Joss
domicilié à Bern, de Ittigen Mandats actifs: Joss Schreinerei GmbH Connecté à: Walter Joss Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Joss" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Joss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Joss" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Joss".
|
|
Martin Joss
domicilié à Lenzburg, de Arni (BE) Mandats actifs: BioFuels Schweiz - Verband der schweizerischen Biotreibstoffindustrie Connecté à: Dominic Matthias Strübin, Stephan Dominique Villiger, Ulrich Rudolf Frei et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Joss" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Joss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Joss" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Joss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Joss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Joss
Fabrication et transformation des produits du bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Associations et fédérations
Fabrication et transformation des produits du bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Associations et fédérations
Personnes privées avec le nom Martin Joss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Joss
Numéro de publication: HR02-1005369755, Registre du commerce Soleure, (241)
Balmer AG Subingen, in Subingen, CHE-110.179.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257720).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "BASU Holding AG", in Subingen (CHE-114.736.071), gemäss Fusionsvertrag vom 16.12.2021 und Bilanz per 31.07.2021. Aktiven von CHF 1'330'941.17, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'471.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Marianna, von Bettlach, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Balmer, Roland, von Laupen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Thomas, von Rapperswil (BE), in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Joss, Martin, von Deitingen, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004579319, Registre du commerce Soleure, (241)
Balag AG, in Subingen, CHE-106.936.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530889).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, Martin, von Deitingen, in Schnottwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Joss, Marianna, von Bettlach, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004535818, Registre du commerce Soleure, (241)
Balag Holding GmbH, in Subingen, CHE-143.349.032, bei Balmer AG Subingen, Gewerbestrasse 9, 4553 Subingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2018.
Zweck:
Kauf, Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 12.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Joss, Martin, von Deitingen, in Schnottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.