Renseignements sur AGY EXPO SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de AGY EXPO SA
- AGY EXPO SA est une Société anonyme basée à Granges-Paccot. AGY EXPO SA appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- AGY EXPO SA a 7 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.12.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-102.680.920.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Association Forum Fribourg/Granges-Paccot, FriBowling S.A., Securitas SA, Société suisse de surveillance.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Pierre-Olivier Nobs,
Pierre-Alain Morard,
Christophe Aegerter,
Pascal Aeby,
René Schneuwly
les plus récents personnes habilitée à signer
Pierre-Olivier Nobs,
Pierre-Alain Morard,
Christophe Aegerter,
Pascal Aeby,
René Schneuwly
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Granges-Paccot
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.138.243-2
IDE/TVA
CHE-102.680.920
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Promouvoir le développement économique dans le canton de Fribourg et à cet effet d'entretenir et de développer un centre d'expositions et de conférences situé sur le territoire de la commune de Granges-Paccot, en le mettant à disposition à une société d'exploitation par contrat de location (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NBA Audit S.A. | Villars-sur-Glâne | 20.03.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidexpert SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot | 24.06.2009 | 19.03.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Agy-Expo SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour AGY EXPO SA
Numéro de publication: HR02-1005634477, Registre du commerce Fribourg, (217)
AGY EXPO SA, à Granges-Paccot, CHE-102.680.920 (FOSC du 07.12.2021, p. 0/1005351014).
Personne radiée:
Michel Albert, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Nouvelle personne inscrite:
Nobs Pierre Olivier, de Seedorf BE, à Fribourg, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: HR02-1005351014, Registre du commerce Fribourg, (217)
AGY EXPO SA, à Granges-Paccot, CHE-102.680.920 (FOSC du 24.08.2020, p. 0/1004963364).
Personne radiée:
Berset Daniel, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Nouvelle personne inscrite:
Morard Pierre-Alain, de Pont-en-Ogoz, à Bulle, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: HR02-1004963364, Registre du commerce Fribourg, (217)
AGY EXPO SA, à Granges-Paccot, CHE-102.680.920 (FOSC du 24.06.2019, p. 0/1004658128).
Personne radiée:
Ecoffey Pierre, administrateur, président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Aegerter Christoph, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président, désormais administrateur, président, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Aeby Pascal, de Giffers, à Corminboeuf, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.