Renseignements sur Peter Zwicky
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Zwicky
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Zwicky
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005454800, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcherische Seidenindustrie Gesellschaft (ZSIG), in Zürich, CHE-492.615.016, c/o Swiss Textiles, Textilverband Schweiz, Beethovenstrasse 20, 8002 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2022.
Zweck:
Die ZSIG bezweckt die Förderung der Schweizerischen Seiden- und Textilindustrie und des Schweizerischen Textilprüfinstitutes Testex und seiner Aktivitäten als international anerkannter Prüf- und Zertifizierbetrieb mit dem Ziel einer kontinuierlichen und ertragsstarken Weiterentwicklung. Die ZSIG fördert die Schweizerischen Seiden- und Textilindustrie mittels Unterstützung einschlägiger Schulen oder von zweckentsprechenden Projekten anderer Institutionen und Personen. Die ZSIG kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem Zweck im Zusammen- hang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben und verkaufen.
Mittel:
Mittel: Jahresbeiträge.
Eingetragene Personen:
Isler, Thomas, von Wädenswil und Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Alexis, von Thalwil, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Matthias, von Gersau, in Gersau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genoud, Patrick, von Anniviers, in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisbrod, Ronald, von Affoltern am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicky, Peter, von Wallisellen und Glarus Nord, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1082281, Registre du commerce Zurich, (20)
Zwicky & Co AG, in Wallisellen, CH-020.3.929.598-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6771940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwicky, Peter, von Glarus Nord und Wallisellen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mollis, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Zwirnereigenossenschaft, in Zürich, Wahrung und Förderung der Interessen der schweizerischen Zwirnereiindustrie, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 07.11.1997, S. 8116).
Firma neu:
Schweizerische Zwirnereigenossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.1997 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Dr. Alexander August, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Arno, von Wangen SZ, in Schübelbach, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Künzli, Daniel, von Gossau ZH, in Teufen AR, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gschwind, Hans, von Therwil, in Zürich, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Schauer, Hans Emmerich, von Küsnacht ZH und Stäfa, in Stäfa, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Zwicky, Peter, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].