Renseignements sur Andreas Zumstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Zumstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5139358, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Neue Forch, in Küsnacht ZH, CH-020.5.000.285-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2004, S. 23, Publ. 2187762).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Neue Forch in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Anton, von Weggis, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Johannes, von Altstätten und Kilchberg ZH, in Zürich, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Dr. Peter, von Wagenhausen und Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumstein, Andreas, von Ochlenberg, in Brugg, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5035716, Registre du commerce Zurich, (20)
Ortobau Generalunternehmung AG, in Zürich, CH-020.3.919.263-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 30, Publ. 4886374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Andreas, von Ochlenberg, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Ortobau Generalunternehmung AG, in W i n t e r t h u r, Betätigung als Generalunternehmer der Baubranche, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 253 vom 30.12. 1998, S. 8918).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Ulrich, von Zürich und Alt St. Johann, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter der Zweigniederlassung];
Eggimann, Johann, von Eriswil, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Eugster, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Vogler, Reinhard, von Weiningen ZH, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Zumstein, Andreas, von Ochlenberg, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ochenlenberg, Direktor].