Renseignements sur Ernst Zumoberhaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Zumoberhaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1508475, Registre du commerce Zurich, (20)
Kalchbühl-Garage AG Zürich, in Zürich, CHE-102.649.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2011, Publ. 6295970).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schinzen-Garage AG, in Horgen (CH-107.689.934), gemäss Fusionsvertrag vom 06.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 261'075.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 137'298.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumoberhaus, Ernst, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caponio, Nunzio, von Langnau am Albis, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 938090, Registre du commerce Zurich, (20)
Kalchbühl-Garage AG Zürich, in Zürich, Handel mit Autos, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.1993, S. 6184). Die Gesellschaft führt in Zürich, Thujastrasse 4, ein Geschäft unter der Enseigne 'Kalchbühl-Garage Thujastrasse'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Heidi, von Richterswil, in Richterswil, mit Einzelprokura;
Etterlin, Klipstein & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cola, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Steinmaur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Fritz, geb. 1953, von Zürich, in Thalwil, Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Bosshard, Beatrice, von Zürich, in Thalwil, mit Einzelunterschrift;
Hobi, Peter, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumoberhaus, Ernst, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sihlta Treuhand und Revisions AG, in Thalwil, Revisionsstelle.