Renseignements sur Stefan Emanuel Zürcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Emanuel Zürcher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006104051, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'377 vom 29.07.2024 Hilfe im Sprengel, in Zürich, CHE-305.388.351, Verein (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024, Publ. 1006098352).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Stefan Emanuel, von Lauperswil, in Greifensee, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Urs Mathias, von Schönholzerswilen, in Schaffhausen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1006098352, Registre du commerce Zurich, (20)
Hilfe im Sprengel, in Zürich, CHE-305.388.351, Badenerstrasse 69, 8004 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2024.
Zweck:
Der Verein «Hilfe im Sprengel» hat zum Zweck, Gelder zu sammeln, treuhänderisch zu verwalten und zweckbestimmt weiterzuleiten, um die Mission und Diakonie der Evangelisch-methodistischen Kirche im Gebiet der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa zu fördern. Dies umfasst kultische und gemeinnützige Zwecke. Der Verein kann auch andere Einrichtungen und Organisationen mit demselben Zweck unterstützen.
Mittel:
Mittel: Spenden, Sammelgelder und Zuwendungen Dritter;
Zinsen und Kapitalerträge;
Erträge aus Vereinsveranstaltungen;
weitere Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Urs Mathias, von Schönholzerswilen, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Stefan Emanuel, von Lauperswil, in Greifensee, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Töngi, Andreas, von Engelberg, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005867349, Registre du commerce Zurich, (20)
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, in Zürich, CHE-105.836.584, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Stefan, von Lauperswil, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zolliker, Stefan, von Embrach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.