Renseignements sur Roland Zürcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Zürcher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5996472, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Muhen, in Muhen, CH-400.5.922.115-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2003, S. 3, Publ. 2053494).
Statutenänderung:
24.02.1997, 25.04.2001, 10.12.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder durch die Verwertung der von diesen abgelieferten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Nachschusspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Persönliche und unbeschränkte Haftung sowie unbeschränkte Nachschuss-, pflicht der Genossenschafter].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 10.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Walter, von Muhen, in Muhen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Thomas, von Gondiswil, in Muhen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Roland, von Trubschachen, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Hans-Ulrich, von Muhen, in Muhen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Jürg, von Muhen, in Muhen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Ulrich, von Muhen, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2053494, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Muhen, in Muhen, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.1996, S. 5016).
Domizil neu:
c/o Hans Ulrich Lüscher, Egg 5, 5037 Muhen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Peter, von Muhen, in Muhen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Ulrich, von Gondiswil, in Muhen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Werner, von Muhen, in Muhen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Hans Ulrich, von Muhen, in Muhen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Lüscher, Walter, von Muhen, in Muhen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Anliker, Thomas, von Gondiswil, in Muhen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Roland, von Trubschachen, in Muhen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.