Renseignements sur Martin Zürcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Zürcher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Zürcher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4280855, Registre du commerce Berne, (36)
M. Burri Elektro AG, in Belp, CHE-107.814.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Martin, von Wyssachen, in Belp, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Hans-Peter, von Wyssachen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3426655, Registre du commerce Berne, (36)
M. Zürcher Immobilien AG, in Belp, CHE-312.450.819, Moos 969a, 3123 Belp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken und aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 20.03.2017 mit Inventar per 30.09.2016 Aktiven von CHF 21'979'438.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'332'948.30 der Zürcher Champignonkulturen AG, in Belp (CHE-106.009.336), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zürcher, Martin, von Wyssachen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5430230, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 30.01.2001, S. 713, publizierten Eintrags Nr. 376 vom 24.01.2001. Zürcher Champignonkulturen AG, in Belp, CH-035.3.008.219-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 8, Publ. 5090456).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Martin, von Wyssachen, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Züricher, Martin].