Renseignements sur Urs Zuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Zuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006132353, Registre du commerce Soleure, (241)
RESO Liegenschaften AG, in Solothurn, CHE-135.002.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Urs, von Deitingen, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Urs, von Rüttenen, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Christoph, von Witterswil, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005310452, Registre du commerce Soleure, (241)
LANDI RESO, Genossenschaft, in Solothurn, CHE-103.431.934, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Urs, von Deitingen und Günsberg, in Biberist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laffer, Alfred, von Bärschwil, in Riedholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Andreas, von Selzach, in Selzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhart, Martin, von Oberdorf (SO), in Rüttenen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Heid, Christian, von Luterbach, in Luterbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004909480, Registre du commerce Soleure, (241)
RESO Liegenschaften AG, in Solothurn, CHE-135.002.282, Poststrasse 1, 4500 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2020.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermittlung von Grundstücken, Planung und Ausführung von Bauten aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie Beratungs- und weitere Dienstleistungen jeder Art. Kann sich an Unternehmungen beteiligen, Unternehmungen errichten oder erwerben, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, kann ferner ihre Tätigkeit auch auf andere Bereiche der Volkswirtschaft ausdehnen.
Aktienkapital:
CHF 536'250.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 536'250.00.
Aktien:
275 Namenaktien zu CHF 1'950.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "LANDI RESO, Genossenschaft", in Solothurn (CHE-103.431.934), nämlich das Geschäftsfeld "Immobilien", gemäss Vertrag vom 05.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019, wonach die übernommenen Aktiven CHF 13'181'439.07 und die übernommenen Passiven (Fremdkapital) CHF 7'605'000.00 betragen, wofür 275 Namenaktien zu CHF 1'950.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zuber, Urs, von Deitingen, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzi, Stefan, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laffer, Alfred, von Bärschwil, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.