Renseignements sur Manuel Moreno Zmak
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Manuel Moreno Zmak
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005672678, Registre du commerce Zurich, (20)
On Point Treuhand AG, in Bülach, CHE-103.932.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichselbraun, Eric, von Vilters-Wangs, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005499042, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse Saviva AG, in Regensdorf, CHE-109.731.547, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390753).
Name neu:
Pensionskasse Saviva AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 28.03.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerster, Roman, von Wittenbach, in Brütten, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005390753, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse Saviva AG, in Regensdorf, CHE-109.731.547, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Kurt, von Emmen, in Wangen (SZ), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneckenburger, Mirko, von Schaffhausen, in Altdorf UR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].