Renseignements sur Urs Ziswiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Ziswiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005964260, Registre du commerce Berne, (36)
GraphicArt AG, in Ittigen, CHE-103.529.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705908).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Jörg, von Zäziwil, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Badertscher, Lukas, von Zäziwil, in Wangen an der Aare, mit Einzelprokura;
Ziswiler, Urs, von Buttisholz, in Buttwil, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 5599760, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
imaging.ch (Swiss Imaging Suppliers Association), in Neuhausen am Rheinfall, CH-020.6.900.234-6, Verein (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2008, S. 14, Publ. 4681128).
Statutenänderung:
04.12.2009.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ungricht, Michel, von Richterswil, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Jacques, von Lausanne, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Zindel, Arno, von Deutschland, in Thalwil, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ziswiler, Urs, von Buttisholz, in Buttwil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Weber, Marcel, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Lübco Handels AG, bisher in Buttwil, fotografische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 14.05.1997, S. 3235).
Statutenänderung:
25.01.2002.
Sitz neu:
Muri AG.
Domizil neu:
c/o Dr. Kurt Fricker, Kirchenfeldstrasse 6, 5630 Muri AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lübbert, Peter, von Buttwil, in Oxford Mills (Ontario, CND), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ziswiler, Urs, von Buttisholz, in Buttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.