Renseignements sur Markus Zingg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Zingg
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Zingg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3922131, Registre du commerce Lucerne, (100)
NCT AG, in Buchrain, CHE-107.888.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512973).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Markus, von Luzern, in Buchrain, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Küchler, Doris, von Alpnach, in Buchrain, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Andreas, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchrain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3512973, Registre du commerce Lucerne, (100)
NCT AG, in Buchrain, CHE-107.888.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giroud, Sergio, von Champagne, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Markus, von Luzern, in Buchrain, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1311741, Registre du commerce Lucerne, (100)
NCT AG, in Luzern, CHE-107.888.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günther, Roger, von Bonfol, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Markus, von Luzern, in Buchrain, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Andreas, von Luzern, in Buchrain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.