Renseignements sur Severin Zimmermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Severin Zimmermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005786945, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pilag AG, in Willisau, CHE-106.446.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005278958).
Statutenänderung:
20.06.2023.
Sitz neu:
Schenkon.
Domizil neu:
Grenzstrasse 5c, 6214 Schenkon.
Weitere Adressen:
Bahnhofstrasse 13, 6130 Willisau. Hinterbergstrasse 56, 6312 Steinhausen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiholzer, Konrad, von Schlierbach, in Geuensee, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, René, von Romoos, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG Willisau (CHE-112.389.857), in Willisau, Revisionsstelle [bisher: Partner Treuhand Willisau GmbH (CHE-112.389.857) [ CH-100.4.785.279-9]];
Zimmermann, Severin, von Dierikon, in Gisikon, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR01-1005284735, Registre du commerce Zoug, (170)
Pilag Trockenbau AG, in Steinhausen, CHE-137.337.440, Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Montagearbeiten auf dem Bausektor, Innnenausbau sowie Handel mit Artikeln aller Art des Baugewerbes, die Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich sowie Projekt- und Engineeringarbeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen sowie Zweigniederlassungen im in- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des Einzelunternehmens Pilag Pius Lustenberger (CHE-112.866.900), in Steinhausen, gemäss Vertrag vom 31.08.2021 und Übernahmebilanz per 31.03.2021 mit Aktiven von CHF 2'692'927.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 179'466.40, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'413'461.53 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lustenberger, Pius, von Willisau und Menznau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eiholzer, Konrad, von Schlierbach, in Geuensee, Prokurist, mit Einzelprokura;
Zimmermann, Severin, von Dierikon, in Gisikon, Prokurist, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005278958, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pilag AG, in Willisau, CHE-106.446.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Partner Treuhand Willisau GmbH (CHE-112.389.857) [ CH-100.4.785.279-9], in Willisau, Revisionsstelle;
Zimmermann, Severin, von Dierikon, in Gisikon, mit Einzelprokura.