Renseignements sur Marianne Zimmermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marianne Zimmermann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marianne Zimmermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005397858, Registre du commerce Argovie, (400)
Roland Bornhauser Stiftung, in Kaiserstuhl, CHE-329.344.114, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122751).
Sitz neu:
Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tait, Cyrill, von Schötz, in Zurzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiserstuhl];
Zimmermann, Marianne, von Zurzach, in Zurzach, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kaiserstuhl, in Kaiserstuhl];
Liniger-Zeier, Denise Marissa, von Aesch (LU), in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher: in Kaiserstuhl];
Weiss, Rudolf, von Zürich, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiserstuhl];
audax ag (CHE-113.993.286), in Zurzach, Revisionsstelle [bisher: in Bad Zurzach].
Numéro de publication: HR01-1004963552, Registre du commerce Argovie, (400)
Roland Bornhauser Stiftung, in Kaiserstuhl, CHE-329.344.114, c/o Rudolf Weiss, Hinter der Kirche 23, 5466 Kaiserstuhl AG, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
06.08.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und Förderung des selbstbestimmten Wohnens im Alter in Kaiserstuhl;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.
Eingetragene Personen:
Tait, Cyrill, von Schötz, in Kaiserstuhl, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Marianne, von Kaiserstuhl, in Kaiserstuhl, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Rudolf, von Zürich, in Kaiserstuhl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
audax ag (CHE-113.993.286), in Bad Zurzach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 984547, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Lehrabschlussgeschenk, in Niederlenz, CHE-110.380.489, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Doris, von Muhen und Uster, in Uster, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Priska, von Lohn-Ammannsegg, in Lohn-Ammannsegg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Marianne, von Kaiserstuhl, in Kaiserstuhl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.