Renseignements sur Dr. Erwin Konrad Zimmermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Erwin Konrad Zimmermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006084181, Registre du commerce Zoug, (170)
Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651678).
Firma neu:
Cerchia AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o AC Verwaltungs GmbH, Poststrasse 30, 6300 Zug.
Aktien neu:
12'600'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Michael, von Birmenstorf (AG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Erwin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AC Verwaltungs GmbH (CHE-464.143.354), in Zug, Liquidatorin.
Numéro de publication: HR02-1005842563, Registre du commerce Schwyz, (130)
Zimmermann Advisory, in Freienbach, CHE-110.223.387, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, S.0, Publ. 6876626).
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Etzelblickstrasse 1, 8834 Schindellegi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].
Numéro de publication: HR02-1005642530, Registre du commerce Schwyz, (130)
Lisentis GmbH, in Freienbach, CHE-231.365.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761362).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Stutzstrasse 9, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Dr. Erwin Konrad, von Freienbach, in Freienbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Dr. Rainer Norbert, von Burgistein, in Feusisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Freienbach, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grünig, Tiina Anneli, von Burgistein, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00].