Renseignements sur Erika Ziltener
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erika Ziltener
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005570393, Registre du commerce Zurich, (20)
EQUAM Stiftung, in Zürich, CHE-108.180.722, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Erika, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasserfallen, Flavia, von Ferenbalm, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4060531, Registre du commerce Zurich, (20)
Humania Care AG, in Zürich, CHE-114.807.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3324863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Erika, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2887497, Registre du commerce Zurich, (20)
Humania Care GmbH, in Dübendorf, CHE-114.807.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295141).
Statutenänderung:
12.05.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 475'383.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 259'822.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Humania Care AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Heerenschürlistrasse 7, 8051 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Patrick Gustav, von Gossau ZH, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und stellvertretender Direktor mit Einzelunterschrift];
Oertli, Karin Ruth Dilani, von Bertschikon, in Bassersdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin und stellvertretende Direktorin mit Einzelunterschrift];
Lindauer, Ruth Elisabeth, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Erika, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupferschmied, Esther, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
U. Schwarz Treuhand (CHE-108.379.235), in Dielsdorf, Revisionsstelle;
Schatzmann, Thomas, von Windisch, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].