Renseignements sur Humania Care AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Humania Care AG
- Humania Care AG de Wallisellen est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 03.04.2009 et a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 14.08.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-114.807.297.
- À la même adresse comme Humania Care AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Maler Kobler GmbH, mietePLUS GmbH.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Marita Verbali,
Ancilla Sutter Uhlemann,
Daniel Martin Mohr,
Patrick Gustav Oertli,
Karin Ruth Dilani Bolt
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wallisellen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.039.876-4
IDE/TVA
CHE-114.807.297
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Sozial-, Asyl- und Gesundheitsbereich im Privat-, Arbeits- und Heimbereich. Insbesondere kann sie die Pflege, Betreuung und Beratung von Personen mit sozialen, psychischen oder somatischen Beeinträchtigungen und/oder sonstigem Unterstützungsbedarf erbringen. Sie kann Wohneinrichtungen für Kinder, Jugendliche und/oder Erwachsene führen und gemeinnützige Projekt durchführen oder unterstützen. Diese Zwecke kann sie gemeinnützig erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Morf Treuhand AG | Uster | 14.08.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dietrich Verwaltungs AG | Dübendorf | 17.08.2020 | 13.08.2024 | |
U. Schwarz Treuhand | Dielsdorf | 14.06.2016 | 16.08.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Humania Care GmbH
- Betreute Wohngemeinschaft GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Humania Care AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006106010, Registre du commerce Zurich, (20)
Humania Care AG, in Wallisellen, CHE-114.807.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann, Thomas, von Windisch, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kempf, Tomás, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walder, Patrick, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindauer, Ruth Elisabeth, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich Verwaltungs AG (CHE-100.056.277), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verbali, Marita, von Niederweningen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Daniel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter Uhlemann, Ancilla, von Appenzell, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morf Treuhand AG (CHE-114.169.947), in Uster, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005701636, Registre du commerce Zurich, (20)
Humania Care AG, in Zürich, CHE-114.807.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376689).
Statutenänderung:
06.03.2023.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Herzogenmühle 18, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Sozial-, Asyl- und Gesundheitsbereich im Privat-, Arbeits- und Heimbereich. Insbesondere kann sie die Pflege, Betreuung und Beratung von Personen mit sozialen, psychischen oder somatischen Beeinträchtigungen und/oder sonstigem Unterstützungsbedarf erbringen. Sie kann Wohneinrichtungen für Kinder, Jugendliche und/oder Erwachsene führen und gemeinnützige Projekt durchführen oder unterstützen. Diese Zwecke kann sie gemeinnützig erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Tomás, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hettlingen];
Bolt, Karin Ruth Dilani, von Bäretswil, in Bäretswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Oertli, Karin Ruth Dilani, von Bertschikon, in Bassersdorf].
Numéro de publication: HR02-1005376689, Registre du commerce Zurich, (20)
Humania Care AG, in Zürich, CHE-114.807.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Patrick, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.