Renseignements sur Luca Marco Zillig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luca Marco Zillig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005262742, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Technische Betriebe Flawil (TBF), in Flawil, CHE-114.918.790, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, S.0, Publ. 4152251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haaf, Urs Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zillig, Luca Marco, von Muolen, in Flawil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haas, Susanne, von Laufen, in Schweizersholz (Bischofszell), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langhart, Manfred, von Stammheim, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3212969, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Technische Betriebe Flawil (TBF), in Flawil, CHE-379.159.926, Wilerstrasse 163, 9230 Flawil, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2016.
Zweck:
Gewährleistet den Kunden langfristig eine sichere und nachhaltige Versorgung;
die Betriebe werden nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführt und tragen dem Schutz der Umwelt und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Rechnung;
sie fördern die Produktion und den Vertrieb von erneuerbaren Energien;
sie streben einen Unternehmensgewinn an, der sich nach den Grundsätzen der Eignerstrategie und der Leistungsvereinbarung richtet.
Kapital:
CHF 100'000.00. Das öffentlich-rechtliche Institut findet seine Rechtsgrundlage in Art. 125 des Gemeindegesetzes des Kantons St.Gallen vom 21. Februar 2009, sowie in Art. 30 der Gemeindeordnung der Gemeinde Flawil vom 26. April 2016 und dem von der Bürgerversammlung am 26. April 2016 beschlossenen Reglement Technische Betriebe (TBF).
Eingetragene Personen:
Härtsch, Nicolas Thomas Hanspeter, von Flawil, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Alfred Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Michael, von Uzwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Marcel, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Erwin, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haaf, Urs Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Huber, Sebastian Edmund, von Islisberg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Christof, von Trogen, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zillig, Luca Marco, von Muolen, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2407997, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Optimatik AG, in Teufen AR, CHE-108.019.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2014, Publ. 1909651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zillig, Luca Marco, von Muolen, in Flawil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Oliver, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.