Renseignements sur Kurt Ziegler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Ziegler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Ziegler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005400783, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte, in Oberrieden, CHE-104.855.969, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höltschi, Peter, von Zürich, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Kurt, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzig-Ahrendt, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Boniswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Bernhard, von Thun, in Rüschlikon, 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Straub, Rodolfo, von Oberrieden, in Oberrieden, 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Jürg, von Oberrieden und Zürich, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mannino, Nathalie, von Bauma, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004993124, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte, in Oberrieden, CHE-104.855.969, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Guido, von Amden, in Aadorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Kurt, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wädenswil];
Fricker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Blumberg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5698738, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohnraum für jüngere Behinderte, in Oberrieden, CH-020.7.000.094-3, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 30, Publ. 5583776).
Urkundenänderung:
21.04.2010.
Name neu:
Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Bernhard, von Thun, in Ottenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Kurt, von Thalwil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberhard, Guido, von Amden, in Aadorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleber, Ursula, von Innertkirchen, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilbrands-Stäheli, Esther, von Amriswil, in Unteriberg, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].